序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张凤琳 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 王绿鑫 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张凤琳
|
|
2 |
王绿鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-23 | 名称变更 |
杭州吉姆贸易有限公司
|
杭州吉姆电子商务有限公司
|
2 | 2018-03-23 | 经营范围变更 |
批****、零售:自行车、电动自行车、电动自行车配件、蓄电池、服装、日用百货。
|
网上销售:自行车、电动自行车、电动自行车配件、蓄电池、服装、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-03-23 | 住所变更 |
杭州市滨江区浦沿街道火炬大道**号
|
浙江省杭州市滨江区长河街道滨和路****号*层(托管:****号)
|
4 | 2018-03-23 | 章程备案 |
|
|
5 | 2016-07-15 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 施洁明;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 施洁明, **万;组织机构: 施洁明 职务: 执行董事兼总经理;王建生 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 张凤琳;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 王绿鑫, **万;张凤琳, **万;组织机构: 王绿鑫 职务: 监事;张凤琳 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:577311137
|
统一社会信用代码:*****L
|
7 | 2016-06-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 吴永飞;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 欧阳振清, **万;吴玲俏, **万;吴永飞, **万;组织机构: 欧阳振清 职务: 监事;吴玲俏 职务: 经理;吴永飞 职务: 执行董事;
|
法定代表人(负责人): 施洁明;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 施洁明, **万;组织机构: 施洁明 职务: 执行董事兼总经理;王建生 职务: 监事;
|
8 | 2014-03-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 叶婉婷;股东: 叶婉婷, **万;韩辉辉, **万;组织机构: 韩辉辉 职务: 监事;叶婉婷 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 吴永飞;股东: 欧阳振清, **万;吴玲俏, **万;吴永飞, **万;组织机构: 欧阳振清 职务: 监事;吴玲俏 职务: 经理;吴永飞 职务: 执行董事;
|