序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高俊 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 高杏根 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高俊
|
|
2 |
邵波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高俊; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 邵波; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 高俊; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 高杏根; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2017-12-07 | 经营范围变更 |
投资管理;投资咨询(除证券、期货);企业管理咨询;企业形象策划;承办会展;其它无需报经审批的一切合法项目。
|
投资管理;投资咨询(除证券、期货)(上述两项未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);企业管理咨询;企业形象策划;承办会展;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-11-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********51015
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********95445L
|
4 | 2010-05-14 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 沈高金;股东: 邵波, **万;沈高金, **万;组织机构: 邵波 职务: 监事;沈高金 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 高俊;股东: 邵波, **万;高俊, **万;组织机构: 高俊 职务: 执行董事兼总经理;邵波 职务: 监事;
|