序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余礼颜 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 邵丽珠 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵丽珠
|
|
2 |
徐鹏飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州康肴餐饮管理有限公司东阳分公司
|
邵丽珠 | 2021-05-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-11 | 住所变更 |
浙江省杭州市上城区庆春路***-*号*楼***室
|
浙江省杭州市上城区学士路学士坊四号*幢、*幢(杭州资源岛酒店管理有限公司)*幢***室
|
2 | 2021-08-11 | 经营范围变更 |
餐饮管理。
|
一般项目:餐饮管理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);箱包销售;服装服饰零售;新鲜水果零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2020-12-04 | 联系电话变更 |
*********** ***********
|
***********
|
4 | 2020-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余礼颜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 张根鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 徐鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 邵丽珠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2020-12-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:余礼颜;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:余礼颜;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐鹏飞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:邵丽珠;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2020-12-04 | 住所变更 |
拱墅区绿景大厦*幢****室
|
浙江省杭州市上城区庆春路***-*号*楼***室
|
7 | 2020-12-04 | 法定代表人变更 |
余礼颜
|
邵丽珠
|
8 | 2016-05-06 | 住所变更 |
住所: 拱墅区祥符镇渡驾路**号
注册资本: ***万人民币元
一般经营项目: 餐饮管理其它无需报经审批的一切合法项目。
股东: 张根鑫, **万 余礼颜, **万
电话:
|
住所: 拱墅区绿景大厦*幢****室 注册资本: ****万人民币元 一般经营项目: 餐饮管理。 股东: 邵丽珠, ***万 余礼颜, ***万 电话:
|
9 | 2016-05-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********339669
|