序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田宁 | 93.375% | 93.375万人民币 |
2 | 章海江 | 4% | 4.0万人民币 |
3 | 侯传式 | 0.75% | 0.75万人民币 |
4 | 陆明跃 | 0.5% | 0.5万人民币 |
5 | 牛文军 | 0.3% | 0.3万人民币 |
6 | 沈晓瑜 | 0.275% | 0.275万人民币 |
7 | 董煌阁 | 0.25% | 0.25万人民币 |
8 | 刘焱 | 0.225% | 0.225万人民币 |
9 | 冯海斌 | 0.15% | 0.15万人民币 |
10 | 秦瓛 | 0.1% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田宁
|
|
2 |
冷春燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 田宁; 出资额: **.***万; 百分比: **.***%;姓名: 章海江; 出资额: *万; 百分比: *%;姓名: 杨晓倩; 出资额: *万; 百分比: *%; [退出]姓名: 侯传式; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%;姓名: 潘琛; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%; [退出]姓名: 陆明跃; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%;姓名: 牛文军; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%;姓名: 沈晓瑜; 出资额: *.***万; 百分比: *.***%;姓名: 董煌阁; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%;姓名: 刘焱; 出资额: *.***万; 百分比: *.***%;姓名: 冯海斌; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%;姓名: 秦瓛; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%;姓名: 李炳; 出资额: *.***万; 百分比: *.***%;
|
姓名: 田宁; 出资额: **.***万; 百分比: **.***%;姓名: 章海江; 出资额: *万; 百分比: *%;姓名: 侯传式; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%;姓名: 陆明跃; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%;姓名: 牛文军; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%;姓名: 沈晓瑜; 出资额: *.***万; 百分比: *.***%;姓名: 董煌阁; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%;姓名: 刘焱; 出资额: *.***万; 百分比: *.***%;姓名: 冯海斌; 出资额: *.**万; 百分比: *.**%;姓名: 秦瓛; 出资额: *.*万; 百分比: *.*%;姓名: 李炳; 出资额: *.***万; 百分比: *.***%;
|
2 | 2018-05-07 | 住所变更 |
拱墅区祥园路**号***室
|
浙江省杭州市建德市建德经济开****区横山社区文化路*号***-*
|
3 | 2015-10-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********91279
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********80097Q
|
4 | 2015-06-15 | 高级管理人员备案 |
田宁,董煌阁
|
田宁,冷春燕
|
5 | 2015-01-09 | 投资人(股权)变更 |
股东: 叶夏玲, *.**万; [退出]黄兆忠, *.**万; [退出]李炳, *.***万;彭光表, *.***万; [退出]王传亮, *.**万; [退出]秦瓛, *.*万;方琼霞, *.**万; [退出]冯海斌, *.**万;练明辉, *.**万; [退出]刘光明, *.**万; [退出]刘晓鹏, *.*万; [退出]钱岛, *.*万; [退出]刘焱, *.***万;方光芳, *.**万; [退出]黄煌阁, *.**万; [退出]张志强, *.**万; [退出]沈晓瑜, *.***万;荷铁勇, *.*万; [退出]牛文军, *.*万;宋晓飞, *.*万; [退出]吴浩苗, *.*万; [退出]俞舒, *.*万; [退出]吴仓杰, *.***万; [退出]胡美芬, *.*万; [退出]李嘉骅, *.*万; [退出]陶铸峰, *.*万; [退出]熊炜, *.**万; [退出]陆明跃, *.*万;潘琛, *.*万;傅艳萍, *.*万; [退出]侯传式, *.**万;皮晓源, *.**万; [退出]杨晓倩, *万;万东辉, *.*万; [退出]谭复兴, *.*万; [退出]章海江, *万;石秀艳, *.**万; [退出]田宁, **.***万;组织机构: 石秀艳 职务: 监事; [退出]田宁 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 李炳, *.***万;秦瓛, *.*万;冯海斌, *.**万;刘焱, *.***万;董煌阁, *.**万; [新增]沈晓瑜, *.***万;牛文军, *.*万;陆明跃, *.*万;潘琛, *.*万;侯传式, *.**万;杨晓倩, *万;章海江, *万;田宁, **.***万;组织机构: 董煌阁 职务: 监事; [新增]田宁 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2013-07-09 | 投资人(股权)变更 |
股东: 叶夏玲, *.**万;黄兆忠, *.**万;李炳, *.***万;彭光表, *.***万;王传亮, *.**万;盛烨红, *.*万; [退出]郑晓虎, *.*万; [退出]董亮, *.***万; [退出]黄盛琰, *.***万; [退出]吕静, *.**万; [退出]练明辉, *.**万;沈亮, *.**万; [退出]张志强, *.**万;牛文军, *.***万;刘光明, *.**万;李嘉骅, *.*万;刘毅, *.*万; [退出]钱岛, *.*万;王哲, *.*万; [退出]刘焱, *.***万;宋鹏英, *.***万; [退出]孟祥斌, *.***万; [退出]方光芳, *.**万;胡美芬, *.**万;杨峰, *.**万; [退出]沈晓瑜, *.***万;宋晓飞, *.*万;熊炜, *.*万;郑加贵, *.***万; [退出]吴仓杰, *.***万;陶铸峰, *.*万;陆明跃, *.*万;皮晓源, *.*万;邵腾, *.*万; [退出]傅艳萍, *.*万;黄海涛, *.****万; [退出]侯传式, *.**万;崔建军, *万; [退出]周红卫, *万; [退出]范伟会, *.****万; [退出]万东辉, *.*万;肖庆华, *.*万; [退出]刘毅, *万; [退出]潘琛, *万;杨晓倩, *万;谢阳, *.**万; [退出]谭复兴, *.***万;石秀艳, *.*万;章海江, **万;田宁, **.***万;
|
股东: 叶夏玲, *.**万;黄兆忠, *.**万;李炳, *.***万;彭光表, *.***万;王传亮, *.**万;秦瓛, *.*万; [新增]方琼霞, *.**万; [新增]冯海斌, *.**万; [新增]练明辉, *.**万;刘光明, *.**万;刘晓鹏, *.*万; [新增]钱岛, *.*万;刘焱, *.***万;方光芳, *.**万;黄煌阁, *.**万; [新增]张志强, *.**万;沈晓瑜, *.***万;荷铁勇, *.*万; [新增]牛文军, *.*万;宋晓飞, *.*万;吴浩苗, *.*万; [新增]俞舒, *.*万; [新增]吴仓杰, *.***万;胡美芬, *.*万;李嘉骅, *.*万;陶铸峰, *.*万;熊炜, *.**万;陆明跃, *.*万;潘琛, *.*万;傅艳萍, *.*万;侯传式, *.**万;皮晓源, *.**万;杨晓倩, *万;万东辉, *.*万;谭复兴, *.*万;章海江, *万;石秀艳, *.**万;田宁, **.***万;
|
7 | 2011-12-30 | 投资人(股权)变更 |
股东: 章海江, **万;田宁, **万;
|
股东: 叶夏玲, *.**万; [新增]黄兆忠, *.**万; [新增]李炳, *.***万; [新增]彭光表, *.***万; [新增]王传亮, *.**万; [新增]盛烨红, *.*万; [新增]郑晓虎, *.*万; [新增]董亮, *.***万; [新增]黄盛琰, *.***万; [新增]吕静, *.**万; [新增]练明辉, *.**万; [新增]沈亮, *.**万; [新增]张志强, *.**万; [新增]牛文军, *.***万; [新增]刘光明, *.**万; [新增]李嘉骅, *.*万; [新增]刘毅, *.*万; [新增]钱岛, *.*万; [新增]王哲, *.*万; [新增]刘焱, *.***万; [新增]宋鹏英, *.***万; [新增]孟祥斌, *.***万; [新增]方光芳, *.**万; [新增]胡美芬, *.**万; [新增]杨峰, *.**万; [新增]沈晓瑜, *.***万; [新增]宋晓飞, *.*万; [新增]熊炜, *.*万; [新增]郑加贵, *.***万; [新增]吴仓杰, *.***万; [新增]陶铸峰, *.*万; [新增]陆明跃, *.*万; [新增]皮晓源, *.*万; [新增]邵腾, *.*万; [新增]傅艳萍, *.*万; [新增]黄海涛, *.****万; [新增]侯传式, *.**万; [新增]崔建军, *万; [新增]周红卫, *万; [新增]范伟会, *.****万; [新增]万东辉, *.*万; [新增]肖庆华, *.*万; [新增]刘毅, *万; [新增]潘琛, *万; [新增]杨晓倩, *万; [新增]谢阳, *.**万; [新增]谭复兴, *.***万; [新增]石秀艳, *.*万; [新增]章海江, **万;田宁, **.***万;
|