序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张丽丽 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 王健 | 20% | 400.0万人民币 |
3 | 陈敬凯 | 15% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阚吉英
|
|
2 |
王健
|
|
3 |
陈敬凯
|
|
4 |
俞元龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 法定代表人变更 |
张丽丽
|
阚吉英
|
2 | 2022-07-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞元龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张丽丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈敬凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名:曾鹭鸶;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 俞元龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 阚吉英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 陈敬凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名:曾鹭鸶;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 亢吉成; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张丽丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈敬凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 俞元龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张丽丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王健; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈敬凯; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
4 | 2020-09-04 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江凯诚汽车服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 张丽丽; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王健; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 陈敬凯; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 浙江凯诚汽车服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 张丽丽; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王健; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈敬凯; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-09-04 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江凯诚汽车服务有限公司; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 张丽丽; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 王健; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 陈敬凯; 出资日期: 2038-12-31;
|
企业名称: 浙江凯诚汽车服务有限公司; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 张丽丽; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 王健; 出资日期: 2038-12-31;姓名: 陈敬凯; 出资日期: 2038-12-31;
|
6 | 2020-09-04 | 出资方式备案 |
|
|
7 | 2020-09-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张丽丽; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王健; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 陈敬凯; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江凯诚汽车服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 张丽丽; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 王健; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈敬凯; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江凯诚汽车服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
8 | 2020-09-04 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
9 | 2018-10-22 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
10 | 2018-10-22 | 法定代表人变更 |
王健
|
张丽丽
|