序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 联保信息科技集团有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何强
|
|
2 |
何磊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司杭州下城永祥街经营部
|
何磊 | 2015-05-08 |
2 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司杭州萧山山阴路经营部
|
曹洁 | 2015-04-15 |
3 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司杭州余杭凤新路经营部
|
洪丹 | 2015-03-27 |
4 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司杭州萧山水田畈路经营部
|
戴萍 | 2015-03-25 |
5 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司嘉兴平湖三港路经营部
|
汤慧 | 2015-03-12 |
6 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司杭州萧山府东路经营部
|
曹洁 | 2015-03-04 |
7 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司长兴金莲桥路营业部
|
徐红 | 2015-03-04 |
8 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司绍兴上虞徳济路经营部
|
何新海 | 2015-01-12 |
9 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司金华义乌丹溪北路经营部
|
李自云 | 2015-01-04 |
10 |
浙江玖灵灵信息咨询有限公司嘉兴秀洲嘉业阳光城经营部
|
陈永根 | 2015-01-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-28 | 投资人(股权)备案 |
股东: 联保信息科技有限公司, ****万;
|
股东: 联保信息科技集团有限公司, ****万; [名称变更]
|
2 | 2016-03-30 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 洪丹;组织机构: 何磊 职务: 监事;洪丹 职务: 执行董事;洪丹 职务: 经理;
|
法定代表人(负责人): 何强;组织机构: 何磊 职务: 监事;何强 职务: 执行董事;何强 职务: 经理;
|
3 | 2016-03-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********61097
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********660699
|