序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-15 | 负责人变更 |
汪艳萍 [退出]
|
孔彬 [新增]
|
2 | 2017-09-28 | 住所(营业场所、地址)变更 |
萧山区经济技术开****区华瑞中心*幢****室
|
浙江省杭州市拱墅区绿景大厦*幢****室
|
3 | 2016-06-23 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区义桥镇云峰村
电话:
|
住所: 萧山区经济技术开****区华瑞中心*幢****室 电话:
|
4 | 2015-12-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********95175
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********59060Y
|