序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李树华 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 何丹丹 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何丹丹
|
|
2 |
李树华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-21 | 经营范围变更 |
批****、零售:建筑材料,装饰材料,五金交电,家居用品。
|
批****、零售:建筑材料,装饰材料,五金交电,家居用品;服务:水电安装工程【除承装(修、试电力设施)】、通风设备安装工程(涉及资质证凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-02-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王玲;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:熊小丹;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:何丹丹;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:何丹丹;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-02-21 | 法定代表人变更 |
王玲
|
何丹丹
|
4 | 2019-02-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯建锋; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 王玲; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 何丹丹; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 李树华; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2019-02-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯建锋; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王玲; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 何丹丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 李树华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2019-02-21 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
7 | 2018-11-23 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 王玲、冯建锋;清算组组长: 王玲;地址: 杭州市西湖区三墩镇吉鸿路与郑家路交叉口九玺天城西区7幢703室;联系方式: *****
|
8 | 2016-01-19 | 住所变更 |
住所: 杭州市滨江区西兴街道官河路*号*号楼***室
一般经营项目: 销售:建筑材料、装饰材料、五金交电。
执照有效期限: 至
电话:
|
住所: 杭州市西湖区三墩镇吉鸿路与郑家路交叉口九玺天城西区*幢***室 一般经营项目: 批****、零售:建筑材料,装饰材料,五金交电,家居用品。 执照有效期限: ****-*-** 至 ****-*-* 电话:
|
9 | 2016-01-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********56576
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********89986N
|
10 | 2015-04-30 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 徐鑫晨;股东: 冯建锋, **万;徐鑫晨, **万;组织机构: 冯建锋 职务: 监事;徐鑫晨 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 王玲;股东: 冯建锋, **万;王玲, **万;组织机构: 冯建锋 职务: 监事;王玲 职务: 执行董事兼总经理;
|