序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈上月 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 阮棉盘 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈上月
|
|
2 |
阮棉盘
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 法定代表人变更 |
阮棉盘
|
陈上月
|
2 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林春珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 阮棉盘; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 阮棉盘; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈上月; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2020-04-08 | 住所变更 |
拱墅区石祥路***号(杭州运河钢材市场五区**幢****-*号)
|
浙江省杭州市拱墅区康丰路*号*幢*楼***室
|
4 | 2020-04-08 | 经营范围变更 |
金属材料、建筑材料的销售(上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营)。
|
一般项目:金属材料销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2016-12-12 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 1000万人民币元;股东: 阮棉盘, 400万;陈上月, 600万;
|
注册资本: 5000万人民币元;股东: 阮棉盘, 2000万;陈上月, 3000万;
|
6 | 2016-02-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:056718759
|
统一社会信用代码:*****D
|
7 | 2016-02-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 林春珠;股东: 蒋经纬, ***万;陈上月, ***万;组织机构: 蒋经纬 职务: 监事;林春珠 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 阮棉盘;股东: 阮棉盘, ***万;陈上月, ***万;组织机构: 林春珠 职务: 监事;阮棉盘 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2014-07-24 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 无;
股东: 张杰, 100万; 阮棉盘, 400万; 张志平, 500万;
组织机构: 林春珠 职务: 执行董事兼总经理; 张志平 职务: 监事;
|
许可经营项目: ; 股东: 蒋经纬, 400万; 陈上月, 600万; 组织机构: 蒋经纬 职务: 监事; 林春珠 职务: 执行董事兼总经理;
|