序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤杭音 | 34.61539% | 225.0万人民币 |
2 | 王子彬 | 26.92308% | 175.0万人民币 |
3 | 刘军 | 23.07692% | 150.0万人民币 |
4 | 纪光大 | 15.38462% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘军
|
|
2 |
纪光大
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-03 | 住所变更 |
住所: 杭州市西湖区申花路***号E座*A***室
法定代表人(负责人): 王子彬
注册资本: ***万人民币元
股东: 纪光大, ***万 王子彬, ***万 汤杭音, ***万
组织机构: 纪光大 职务: 监事 王子彬 职务: 执行董事兼总经理
电话:
|
住所: 杭州市西湖区三墩镇申花路***号E座*A***室 法定代表人(负责人): 刘军 注册资本: ***万人民币元 股东: 纪光大, ***万 刘军, ***万 王子彬, ***万 汤杭音, ***万 组织机构: 纪光大 职务: 监事 刘军 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|
2 | 2016-05-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********59878
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********09568M
|
3 | 2014-04-25 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 100万人民币元;股东: 纪光大, 20万;王子彬, 35万;汤杭音, 45万;
|
注册资本: 500万人民币元;股东: 纪光大, 100万;王子彬, 175万;汤杭音, 225万;
|
4 | 2014-04-16 | 名称变更 |
企业名称: 杭州凯绮涂刷工程有限公司;
住所: 西湖区申花路789号E座3A301室;
实收资本: 100万人民币元;
一般经营项目: 服务:室内装饰;批****、零售:化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),装饰材料,建筑材料;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
企业名称: 杭州凯绮装饰工程有限公司; 住所: 杭州市西湖区申花路789号E座3A301室; 实收资本: 0万人民币元; 一般经营项目: 服务:承接室内外装饰工程、环保工程(涉及资质证凭证经营),室内外装饰设计;批****、零售:化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),装饰材料,建筑材料,五金交电,电线电缆,家用电器,家用电器租赁;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
5 | 2014-01-08 | 投资人(股权)备案 |
股东: 纪光大, **万;王子彬, **万;张小珍, **万; [退出]
|
股东: 纪光大, **万;王子彬, **万;汤杭音, **万; [新增]
|
6 | 2012-05-23 | 投资人(股权)备案 |
股东: 纪光大, **万;王子彬, **万;
|
股东: 纪光大, **万;王子彬, **万;张小珍, **万; [新增]
|
7 | 2010-07-27 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 50万人民币元;实收资本: 50万人民币元;股东: 纪光大, 20万;王子彬, 30万;
|
注册资本: 100万人民币元;实收资本: 100万人民币元;股东: 纪光大, 20万;王子彬, 80万;
|
8 | 2010-06-25 | 住所变更 |
住所: 拱墅区莫干山路***-***号(杭州之江饭店**号楼-**室)
一般经营项目: 室内装饰服务化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、装饰材料、建筑材料的销售其他无需报经审批的一切合法项目。
电话:
|
住所: 西湖区申花路***号E座*A***室 一般经营项目: 服务:室内装饰批****、零售:化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),装饰材料,建筑材料其他无需报经审批的一切合法项目。 电话:
|
9 | 2009-05-12 | 住所变更 |
住所: 西湖区文二路***号B区三楼***号
行业: 建筑装饰业
经营范围: 服务:室内装饰批****、零售:化工产品(除化学危险品及第一类易制毒化学品),装饰材料,建筑材料其他无需报经审批的一切合法项目***
股东: 王子彬, **万 郑建忠, **万
组织机构: 王子彬 职务: 执行董事兼总经理 郑建忠 职务: 监事
电话:
|
住所: 拱墅区莫干山路***-***号(杭州之江饭店**号楼-**室) 行业: 建材批**** 经营范围: 室内装饰服务化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、装饰材料、建筑材料的销售其他无需报经审批的一切合法项目。 股东: 纪光大, **万 王子彬, **万 组织机构: 纪光大 职务: 监事 王子彬 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|
10 | 2008-09-28 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 郑建忠;注册号: ***********;组织机构: 王子彬 职务: 监事;郑建忠 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 王子彬;注册号: *************;组织机构: 王子彬 职务: 执行董事兼总经理;郑建忠 职务: 监事;
|