序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩加荣 | 90% | 1800万人民币 |
2 | 黄校其 | 10% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩加荣
|
|
2 |
黄校其
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-26 | 住所变更 |
杭州市上城区惠民路**-*-***号
|
浙江省杭州市上城区惠民路**-*-*-***号A座
|
2 | 2016-03-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********66548B
|
3 | 2011-11-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 任晓涛;一般经营项目: 实业投资,投资咨询(除证券、期货);批****、零售:建筑材料,电子产品;机械设备租赁。其他无需报经审批的一切合法项目。;组织机构: 韩加荣 职务: 执行董事;罗涛 职务: 监事;任晓涛 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 韩加荣;一般经营项目: 实业投资;服务:投资咨询(除证券、期货),机械设备租赁;批****、零售:建筑材料,电子产品;其他无需报经审批的一切合法项目。;组织机构: 韩加荣 职务: 执行董事兼总经理;黄校其 职务: 监事;
|
4 | 2010-10-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 韩加荣;组织机构: 韩加荣 职务: 执行董事兼总经理;罗涛 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 任晓涛;组织机构: 韩加荣 职务: 执行董事;罗涛 职务: 监事;任晓涛 职务: 总经理;
|