序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴守勇 | 75% | 37.5万人民币 |
2 | 吴夏伟 | 25% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴守勇
|
|
2 |
吴夏伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-06-06 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 雷鸿;一般经营项目: 批****、零售:纸张,油墨,印刷材料,建筑材料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),化工设备;股东: 王永刚, **万;雷鸿, **万;组织机构: 雷鸿 职务: 执行董事;雷鸿 职务: 经理;王永刚 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 吴守勇;一般经营项目: 批****、零售:纸张,油墨,印刷材料,建筑材料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品),化工设备,服装,服饰,鞋。***;股东: 吴夏伟, **.*万;吴守勇, **.*万;组织机构: 吴守勇 职务: 执行董事兼总经理;吴夏伟 职务: 监事;
|
2 | 2010-03-26 | 变更注册号 |
注册号: ********731;
营业期限: 2000-03-29 至 2010-03-28;
|
注册号: ********; 营业期限: 2000-03-29 至 2030-03-28;
|
3 | 2006-11-20 | 住所变更 |
住所: 杭州市江干区垦山西路***号
股东: 徐学锋, **万 雷鸿, **万
组织机构: 雷鸿 职务: 雷鸿 职务: 徐学锋 职务:
电话:
|
住所: 杭州市江干区艮山东路***号 股东: 王永刚, **万 雷鸿, **万 组织机构: 雷鸿 职务: 执行董事 雷鸿 职务: 总经理 王永刚 职务: 监事 电话:
|