序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐嘉宏 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐嘉宏
|
|
2 |
刘帝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-08 | 经营范围变更 |
计算机软件技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机软硬件、计算机网络技术、电子产品、电子商务技术;销售:服装服饰、计算机配件、五金工具、家用电器、仪表仪器、电子元器件、钢材、日用百货、珠宝首饰、办公用品、文化用品、体育用品、服装辅料、鞋帽箱包、针织纺品、装饰材料**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);软件开****;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售;网络技术服务;电子产品销售;信息技术咨询服务;服装服饰零售;服装服饰批****;计算器设备销售;集成电路销售;软件销售;网络设备销售;电子元器件零售;五金产品零售;五金产品批****;家用电器零配件销售;日用家电零售;家用电器销售;仪器仪表销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;日用百货销售;珠宝首饰批****;珠宝首饰零售;文具用品零售;办公用品销售;文化用品设备出租;体育用品及器材零售;服装辅料销售;日用品销售;鞋帽零售;针纺织品销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;地板销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-09-16 | 住所变更 |
浙江省杭州市建德市寿昌镇经济开****区*栋***-*(自主申报)
|
浙江省杭州市淳安县梓桐镇三联村物业楼***室(自主申报)
|
3 | 2021-09-16 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:311600
|
新邮政编码:311700
|
4 | 2021-05-12 | 法定代表人变更 |
蔡森钧
|
唐嘉宏
|
5 | 2021-05-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蔡森钧;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:蔡森钧;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:唐嘉宏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:唐嘉宏;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2021-05-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 倪胜男; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 唐嘉宏; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
7 | 2021-05-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡森钧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 高益刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 刘帝; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 唐嘉宏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
8 | 2021-05-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:倪胜男;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:钟伟华;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蔡森钧;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡森钧;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2021-05-06 | 法定代表人变更 |
倪胜男
|
蔡森钧
|
10 | 2021-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪胜男; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 高益刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 蔡森钧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 高益刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|