序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒲登强 | 70% | 700.0万人民币 |
2 | 王玉芳 | 30% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒲登强
|
|
2 |
王玉芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-25 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-08-25 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-08-25 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-03-30 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2019-10-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
6 | 2019-10-28 | 名称变更 |
|
|
7 | 2019-10-24 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2019-10-24 | 住所变更 |
|
|
9 | 2019-10-24 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2019-10-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|