序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴梦君 | 90% | 45万人民币 |
2 | 郑闯 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴梦君
|
|
2 |
宋国萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-08 | 名称变更 |
企业名称: 杭州国都预防保健门诊部有限公司;
一般经营项目: ;
许可经营项目: 服务:内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(X射线诊断专业)。;
营业期限: 2003/9/25 至 2023/9/24;
|
企业名称: 杭州平都科技有限公司; 一般经营项目: 批****、零售:日用百货,文化用品,照明电器,工艺美术品,电子产品,建筑材料,化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);服务:投资管理(除证券、期货),投资咨询(除证券、期货),企业管理咨询,企业形象策划。; 许可经营项目: ; 营业期限: 2003/9/25 至 9999/9/9;
|
2 | 2015-12-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:754406541
|
统一社会信用代码:*****G
|
3 | 2015-12-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(X射线诊断专业)(在有效期内方可经营)。;
股东: 杭州瑞平贸易有限公司, 45万; 郑闯, 5万;
|
许可经营项目: 服务:内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(X射线诊断专业)。; 股东: 郑闯, 5万; 戴梦君, 45万;
|
4 | 2014-10-11 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 张毅红;许可经营项目: 内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(普通*射线诊断专业)(在有效期内方可经营)。;组织机构: 戴梦君 职务: 监事;张毅红 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 戴梦君;许可经营项目: 内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(*射线诊断专业)(在有效期内方可经营)。;组织机构: 戴梦君 职务: 执行董事兼总经理;宋国萍 职务: 监事;
|
5 | 2013-09-05 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(普通X射线诊断专业)(许可证有效期至2014年6月29日)。;
营业期限: 2003-9-25 至 2013-9-24;
组织机构: 戴梦君 职务: 监事; 张毅红 职务: 执行董事; 张毅红 职务: 总经理;
|
许可经营项目: 内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(普通X射线诊断专业)(在有效期内方可经营)。; 营业期限: 2003-9-25 至 2023-9-24; 组织机构: 戴梦君 职务: 监事; 张毅红 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2011-06-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(X线诊断)(经营期限至2009年4月17日);
注册号: ********215;
|
一般经营项目: ; 注册号: ********33078;
|
7 | 2006-08-01 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 10万人民币;实收资本: 10万人民币;股东: 杭州瑞平贸易有限公司, 9万;郑闯, 1万;组织机构: 何玉芳 职务: ;何玉芳 职务: ;何玉芳 职务: ;杨宝珠 职务: ;杨宝珠 职务: ;杨宝珠 职务: ;
|
注册资本: 50万人民币;实收资本: 50万人民币;股东: 杭州瑞平贸易有限公司, 45万;郑闯, 5万;组织机构: 戴梦君 职务: 监事;张毅红 职务: 执行董事;张毅红 职务: 总经理;
|
8 | 2006-06-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 杨宝珠;经营范围: 内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科、X线诊断.;股东: 杭州市下城区预防医学会, 3万;杭州广声卫生咨询服务有限公司, 7万;
|
法定代表人(负责人): 张毅红;经营范围: 内科、外科、皮肤科、精神科、医学检验科(临床血液和体液、免疫、生化、微生物)、医学影像科(X线诊断)(经营期限至2009年4月17日);股东: 杭州瑞平贸易有限公司, 9万;郑闯, 1万;
|
9 | 2004-03-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:何玉芳;身份证编号:********;
|
法定代表人:杨宝珠;身份证编号:********;
|