序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴春燕 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 吴贤宾 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴贤宾
|
|
2 |
吴春燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********451606
|
2 | 2014-10-22 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-1-13 至 2015-1-12;
|
营业期限: 2005-1-13 至 2025-1-12;
|
3 | 2014-04-14 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 批****、零售:医疗器械第二、三类(详见《医疗器械经营企业许可证)》)(有效期至2014年09月28日)。;
|
许可经营项目: 批****、零售:医疗器械第二、三类(详见《医疗器械经营企业许可证)》,在有效期内方可经营);零售:预包装食品,酒类(在有效期内方可经营)。;
|
4 | 2012-06-14 | 投资人(股权)备案 |
股东: 吴贤宾, **万;应岳富, **万; [退出]组织机构: 吴贤宾 职务: 执行董事兼总经理;应岳富 职务: 监事; [退出]
|
股东: 吴贤宾, **万;吴春燕, **万; [新增]组织机构: 吴春燕 职务: 监事; [新增]吴贤宾 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2011-06-03 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 王勤保;股东: 王勤保, **万;应岳富, **万;组织机构: 王勤保 职务: 执行董事兼总经理;应岳富 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 吴贤宾;股东: 吴贤宾, **万;应岳富, **万;组织机构: 吴贤宾 职务: 执行董事兼总经理;应岳富 职务: 监事;
|
6 | 2010-09-14 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 毛仙红;股东: 毛仙红, **万;吴春燕, **万;组织机构: 毛仙红 职务: 执行董事兼总经理;吴春燕 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 王勤保;股东: 王勤保, **万;应岳富, **万;组织机构: 王勤保 职务: 执行董事兼总经理;应岳富 职务: 监事;
|
7 | 2010-07-28 | 名称变更 |
企业名称: 杭州安安医药科技有限公司;
|
企业名称: 杭州旭恰医药科技有限公司;
|
8 | 2010-03-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:医药产品的技术开****;批****、零售:医疗器械第二、三类(详见《医疗器械经营企业许可证)》)(有效期至2009年12月21日)。;
|
一般经营项目: 服务:医药产品的技术开****。;
|
9 | 2008-10-28 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 刘斌;股东: 刘斌, **万;吴春燕, **万;组织机构: 刘斌 职务: 执行董事;吴春燕 职务: 监事;吴贤忠 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 毛仙红;股东: 毛仙红, **万;吴春燕, **万;组织机构: 毛仙红 职务: 执行董事兼总经理;吴春燕 职务: 监事;
|
10 | 2007-11-19 | 名称变更 |
企业名称: 杭州安安贸易有限公司;
经营范围: 批****零售:医疗器械第二、三类(详见《医疗器械经营企业许可证)》)(有效期至2009年12月21日)。;
注册号: ********602;
|
企业名称: 杭州安安医药科技有限公司; 经营范围: 服务:医药产品的技术开****;批****、零售:医疗器械第二、三类(详见《医疗器械经营企业许可证)》)(有效期至2009年12月21日)。; 注册号: ********;
|