序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林兴 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 曹诗海 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹诗海
|
|
2 |
林兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-23 | 法定代表人变更 |
张云
|
曹诗海
|
2 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张云; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 李均; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 曹诗海; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 林兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2021-07-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张云; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李均; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 曹诗海; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 林兴; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
4 | 2021-07-09 | 住所变更 |
浙江省杭州市钱塘新区下沙街道盛安路***号*层***室
|
浙江省杭州市钱塘新区学林街***-*号
|
5 | 2020-08-31 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
6 | 2020-08-31 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区笕桥街道俞章路***号***室
|
浙江省杭州市钱塘新区下沙街道盛安路***号*层***室
|
7 | 2019-05-13 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城*幢***-**
|
浙江省杭州市江干区笕桥街道俞章路***号***室
|
8 | 2017-05-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:严强;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:严强;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:张云;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:张云;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:*********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
9 | 2017-05-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严强; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 方智艳; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 张云; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 李均; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2017-05-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 严强; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 方智艳; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 张云; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 李均; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|