序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陶冉 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 王聪 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶冉
|
|
2 |
王聪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 陶冉、王聪;清算组负责人: 陶冉;地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道西溪乐天城*幢***室-*;联系方式: ***********
|
2 | 2019-06-17 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 王聪; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陶冉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2019-06-17 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 王聪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陶冉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2019-06-17 | 法定代表人变更 |
|
陶冉
|
5 | 2019-06-17 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:陶冉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陶冉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-06-12 | 联系电话变更 |
|
***********
|
7 | 2019-06-12 | 住所变更 |
|
浙江省杭州市余杭区五常街道西溪乐天城*幢***室-*
|
8 | 2018-06-01 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吴仕化; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李邦宏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2018-06-01 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:李邦宏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李邦宏;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2018-06-01 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 吴仕化; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 李邦宏; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|