序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈亚琴 | 100% | 1800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈亚琴
|
|
2 |
马官芬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州新联合钢铁有限公司上海分公司
|
徐红青 | 2008-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-16 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 赵忠、马官芬;清算组负责人: 马官芬;地址: 浙江省杭州市下城区绍兴路***号和平大厦*楼***室;联系方式: ***********
|
2 | 2018-08-23 | 法定代表人变更 |
|
陈亚琴
|
3 | 2018-08-23 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陈亚琴; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增]
|
4 | 2018-08-23 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 陈亚琴; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 马官芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2018-06-19 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 陈亚光、王晶晶;清算组组长: 陈亚光;地址: 浙江省杭州市下城区绍兴路168号和平大厦8楼806室;联系方式: *****
|
6 | 2018-02-28 | 出资方式备案 |
|
姓名: 陈亚光; 出资额: *万; 出资形式: 货币
|
7 | 2018-02-28 | 出资日期备案 |
|
姓名: 陈亚光; 出资日期: 2008-05-22
|
8 | 2018-02-28 | 章程备案 |
|
|
9 | 2018-02-28 | 法定代表人变更 |
|
陈亚光
|
10 | 2018-02-28 | 企业类型变更 |
|
有限责任公司(自然人独资)
|