序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 物产中大金属集团有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王淦强
|
|
2 |
黄惠兰
|
|
3 |
施高峰
|
|
4 |
余琛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陆盛磊;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李飞雪;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:柳丹;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李飞雪;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-11-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江物产金属集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 物产中大金属集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
3 | 2021-11-24 | 法定代表人变更 |
丁志红
|
王淦强
|
4 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁志红; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 余琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施高峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 黄惠兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 余琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施高峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 王淦强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 黄惠兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-07-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁志红; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 余琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾振****; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 黄惠兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁志红; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 余琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 施高峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 黄惠兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2018-08-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张华良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 缪雷鸣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 邓波; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 陈敏凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 丁志红; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 余琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 顾振****; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 黄惠兰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
7 | 2018-08-28 | 法定代表人变更 |
缪雷鸣
|
丁志红
|
8 | 2017-09-19 | 法定代表人变更 |
董明生
|
缪雷鸣
|
9 | 2017-03-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********30182J
|
10 | 2017-03-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵岚,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:******** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:王斌囡,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:********,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:陆盛磊,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:********* ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:********,现财务负责人姓名:李飞雪,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:*********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:********
|