序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 焦延凤 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武延虎
|
|
2 |
焦延凤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 法定代表人变更 |
郭永春
|
武延虎
|
2 | 2021-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙伟伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郭永春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 武延虎; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 焦延凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2020-04-29 | 出资方式备案 |
姓名: 武延虎; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 焦延凤; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
4 | 2020-04-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 武延虎; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 焦延凤; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增]
|
5 | 2020-04-29 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-04-29 | 出资日期备案 |
姓名: 武延虎; 出资日期: 2059-06-26;
|
姓名: 焦延凤; 出资日期: 2056-06-26;
|
7 | 2020-04-29 | 出资比例备案 |
姓名: 武延虎; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
姓名: 焦延凤; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
8 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
武延虎
|
郭永春
|