序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李中瑞 | 30.82647% | 6784.662万人民币 |
2 | 杭州金投智盛创业投资合伙企业(有限合伙) | 20% | 4401.842万人民币 |
3 | 浙江高尔控股有限公司 | 7.23902% | 1593.251万人民币 |
4 | 陈万天 | 5.44389% | 1198.158万人民币 |
5 | 杭州沨行愿景股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.43405% | 535.7143万人民币 |
6 | 杭州金投智远创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.27178% | 500.0万人民币 |
7 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 2.12638% | 468.0万人民币 |
8 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 2.09912% | 462.0万人民币 |
9 | 吴乐平 | 2.00518% | 441.3247万人民币 |
10 | 湖州市创业投资有限责任公司 | 1.84014% | 405.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈万天
|
|
2 |
李中瑞
|
|
3 |
路文洁
|
|
4 |
卢潮辉
|
|
5 |
李端祯
|
|
6 |
吕小荣
|
|
7 |
曾枝扬
|
|
8 |
求利琼
|
|
9 |
闻晖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-15 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区塘苗路**号南望大厦**楼
|
浙江省杭州市西湖区古荡街道莲花商务中心南一号楼*层***室
|
2 | 2022-02-15 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310012
|
新邮政编码:310000
|
3 | 2021-07-15 | 经营范围变更 |
许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程质量检测;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑材料销售;金属结构销售;建筑工程机械与设备租赁;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;金属结构销售;建筑工程机械与设备租赁;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程质量检测;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
4 | 2021-06-18 | 经营范围变更 |
许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑材料销售;金属结构销售;建筑工程机械与设备租赁;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程质量检测;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑材料销售;金属结构销售;建筑工程机械与设备租赁;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2021-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢潮辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕小荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曾枝扬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李中瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁小龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 求利琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 闻晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 卢潮辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕小荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曾枝扬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李中瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李端祯; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 求利琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 路文洁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 闻晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
6 | 2021-03-22 | 经营范围变更 |
地基基础工程设计、咨询、施工,岩土工程检测、监测,岩土工程技术开****,建筑物资的租赁,建材的销售,实业投资;市政公用工程施工。
|
许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;建设工程质量检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑材料销售;金属结构销售;建筑工程机械与设备租赁;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2021-03-22 | 住所变更 |
杭州市西溪路***号*幢*楼***室
|
浙江省杭州市西湖区塘苗路**号南望大厦**楼
|
8 | 2021-03-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞华栋; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 卢潮辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕小荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宋皓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 宣焕阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李中瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨廷辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 梁小龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 殷欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 闻晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 骆铭民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 卢潮辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕小荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曾枝扬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李中瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁小龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 求利琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 邹俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 闻晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
9 | 2020-11-19 | 法定代表人变更 |
李中瑞
|
陈万天
|
10 | 2020-11-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞华栋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 卢潮辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕小荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宋皓; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宣焕阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李中瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨廷辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁小龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 殷欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 闻晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 骆铭民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 俞华栋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 卢潮辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕小荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宋皓; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 宣焕阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李中瑞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨廷辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁小龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 殷欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 闻晖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈万天; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 骆铭民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|