序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万文忠等301人 | 9.17% | 0.917万人民币 |
2 | 王永华等290人 | 8.83% | 0.883万人民币 |
3 | 王根荣等230人 | 7.01% | 0.701万人民币 |
4 | 吴六斤等229人 | 6.98% | 0.698万人民币 |
5 | 徐根松等221人 | 6.73% | 0.673万人民币 |
6 | 陈银法等204人 | 6.21% | 0.621万人民币 |
7 | 严洪春等195人 | 5.94% | 0.594万人民币 |
8 | 张顺兴等191人 | 5.82% | 0.582万人民币 |
9 | 沈昌林等183人 | 5.57% | 0.557万人民币 |
10 | 沈坤山等172人 | 5.24% | 0.524万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-07 | 法定代表人变更 |
王掌茂
|
应建明
|
2 | 2017-12-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张永勤; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 沈勤法; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [退出]姓名: 沈斌; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 王掌茂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 王金华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 苏广德; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长
|
姓名: 应建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 张财忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 沈建强; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 沈斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 苏广德; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄华良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
3 | 2017-12-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:钟洪海;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王掌茂;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:钟洪海;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:钟洪海;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2016-08-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:749465133
|
统一社会信用代码:*****7
|
5 | 2016-08-31 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资。;
|
一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);房屋租赁、物业管理、保洁服务。;
|
6 | 2016-08-31 |
注册号:********47664组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********651337
|
|
7 | 2009-11-13 | 名称变更 |
企业名称: 杭州市余杭区塘栖镇泰山村经济联合社;
行业: 零售业;
一般经营项目: 本村集体资产的投资、开****、租赁服务。*;
股东: 杭州市余杭区塘栖镇泰山村经济联合社, 10万;
组织机构:
|
企业名称: 杭州余杭泰山股份经济合作社; 行业: 投资与资产管理; 一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资。; 股东: 沈松年等115人, 0.35万; 沈卫堂等124人, 0.378万; 张忠华等125人, 0.381万; 张正华等129人, 0.393万; 乐年法等137人, 0.417万; 应兰仙等138人, 0.42万; 乐年松等144人, 0.439万; 张金松等155人, 0.472万; 沈坤山等172人, 0.524万; 沈昌林等183人, 0.557万; 张顺兴等191人, 0.582万; 严洪春等195人, 0.594万; 陈银法等204人, 0.621万; 徐根松等221人, 0.673万; 吴六斤等229人, 0.698万; 王根荣等230人, 0.701万; 王永华等290人, 0.883万; 万文忠等301人, 0.917万; 组织机构: 沈斌 职务: 副董事长; 沈勤法 职务: 监事会主席; 苏广德 职务: 副董事长; 王金华 职务: 监事; 王掌茂 职务: 董事长; 张永勤 职务: 监事;
|
8 | 2008-06-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 沈勤法;注册号: ********473;
|
法定代表人(负责人): 王掌茂;注册号: ********47664;
|