序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 54.80769% | 5700万人民币 |
2 | 杭州富利投资有限公司 | 7.81731% | 813万人民币 |
3 | 杭州茗友投资有限公司 | 7.26923% | 756万人民币 |
4 | 浙江福士达集团有限公司 | 6.73077% | 700万人民币 |
5 | 毛立民 | 2.59615% | 270万人民币 |
6 | 施建强 | 2.59615% | 270万人民币 |
7 | 王坚 | 2.59615% | 270万人民币 |
8 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所 | 1.92308% | 200万人民币 |
9 | 王兵 | 1.73077% | 180万人民币 |
10 | 黄国松 | 1.73077% | 180万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛立民
|
|
2 |
徐韬
|
|
3 |
陈星
|
|
4 |
姚瑶
|
|
5 |
刘高明
|
|
6 |
陆耿林
|
|
7 |
廖康平
|
|
8 |
王炳武
|
|
9 |
王兵
|
|
10 |
胡金根
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江省茶叶集团股份有限公司杭州分公司
|
苏时雨 | 2019-08-02 |
2 |
浙江省茶叶集团股份有限公司杭州建国北路门市部
|
钱承德 | 2012-07-11 |
3 |
浙江省茶叶集团股份有限公司杭州龙坞分公司
|
陆耿林 | 2012-06-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞燕新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 廖康平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王炳武; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆耿林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈星; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘高明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 廖康平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 徐韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王炳武; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆耿林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈星; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-08-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞燕新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟汪亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张士康; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王炳武; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 俞燕新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 廖康平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐韬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王炳武; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陆耿林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈星; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2021-08-06 | 住所变更 |
杭州市庆春路***号*、*层
|
浙江省杭州市上城区清吟街***号***室
|
4 | 2020-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞燕新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟汪亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张士康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王炳武; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 俞燕新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟汪亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张士康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王炳武; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-12-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张庆云;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈伟栋;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈国涛;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈伟栋;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2020-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟汪亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张士康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨旭红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄国松; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 俞燕新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 吴骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟汪亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张士康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王炳武; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2019-08-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张庆云;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:廖康平;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张庆云;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈伟栋;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2019-08-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 应振芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张士康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张尧洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨旭红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵有国; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 赵波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陆耿林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄国松; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄祖辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 吴骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 姚瑶; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孟汪亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张士康; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨旭红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛立民; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡金根; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黄国松; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
9 | 2019-04-10 | 经营范围变更 |
预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(凭许可证经营),茶叶加工机械及配件、服装、针纺织品、农作物副产品、土特产品(不含食品)、工艺美术品、金属材料、建筑材料、百货、五金交电、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、通讯器材(不含无线)、仪器仪表、机电设备(不含汽车)、焦炭的销售,实业投资开****,仓储服务,技术咨询服务,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制、许可经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
食品经营(凭许可证经营),茶叶加工,茶苗种植、销售,茶叶加工机械及配件、服装、针纺织品、初级食用农产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、百货、五金交电、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、通讯器材(不含无线)、仪器仪表、机电设备(不含汽车)、焦炭的销售,实业投资开****,仓储服务,技术咨询服务,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制、许可经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-09-19 | 经营范围变更 |
预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(详见《食品流通许可证》,有效期至2017年3月10日)。 茶叶加工机械及配件、服装、针纺织品、农作物副产品、土特产品(不含食品)、工艺美术品、金属材料、建筑材料、百货、五金交电、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、通讯器材(不含无线)、仪器仪表、机电设备(不含汽车)、焦炭的销售,实业投资开****,仓储服务,技术咨询服务,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制、许可经营的除外)。
|
预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(凭许可证经营),茶叶加工机械及配件、服装、针纺织品、农作物副产品、土特产品(不含食品)、工艺美术品、金属材料、建筑材料、百货、五金交电、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、通讯器材(不含无线)、仪器仪表、机电设备(不含汽车)、焦炭的销售,实业投资开****,仓储服务,技术咨询服务,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制、许可经营的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|