序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仁青祝玛 | 95% | 285.0万人民币 |
2 | 张瑞宸 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仁青祝玛
|
|
2 |
崔伟伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 仁青祝玛; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张瑞宸; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 巴特尔; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 张殿雷; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 董旭然; 出资额: **.**万; 百分比: **.**%; [新增]姓名: 周志国; 出资额: **.**万; 百分比: *.**%; [新增]姓名: 张瑞宸; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
2 | 2022-08-30 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-06-27 | 经营范围变更 |
一般项目:市场营销策划;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;会议及展览服务;其他文化艺术经纪代理;摄像及视频制作服务;文艺创作;文化娱乐经纪人服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);广告制作;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版****行);影视美术道具置景服务;电影摄制服务;专业设计服务;图文设计制作;平面设计;互联网销售(除销售需要许可的商品);咨询策划服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:演出经纪;网络文化经营;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:其他文化艺术经纪代理;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;文艺创作;文化娱乐经纪人服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;数字内容制作服务(不含出版****行);影视美术道具置景服务;电影摄制服务;专业设计服务;图文设计制作;平面设计;互联网销售(除销售需要许可的商品);咨询策划服务;羽毛(绒)及制品销售;服装辅料销售;服装服饰零售;服装制造;服装辅料制造;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:演出经纪;网络文化经营;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
4 | 2021-07-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙蕾; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 仁青祝玛; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 张瑞宸; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
5 | 2021-07-23 | 法定代表人变更 |
孙蕾
|
仁青祝玛
|
6 | 2021-07-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙蕾;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:孙蕾;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:仁青祝玛;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:仁青祝玛;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2021-07-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2021-07-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙蕾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 王路; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 仁青祝玛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 崔伟伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
9 | 2021-07-16 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街***号谢村村综合大楼***室
|
浙江省杭州市钱塘新区*号大街***号*-****
|
10 | 2021-07-16 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:311100
|
新邮政编码:310000
|