序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗德法 | 56.44068% | 66.6万人民币 |
2 | 李士明 | 4.66102% | 5.5万人民币 |
3 | 朱月明 | 4.40678% | 5.2万人民币 |
4 | 李永乐 | 2.62712% | 3.1万人民币 |
5 | 李明星 | 2.54237% | 3万人民币 |
6 | 邵叶成 | 2.54237% | 3万人民币 |
7 | 王荣妙 | 1.27119% | 1.5万人民币 |
8 | 蒋培刚 | 1.27119% | 1.5万人民币 |
9 | 叶志英 | 0.84746% | 1万人民币 |
10 | 李月琴 | 0.84746% | 1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗德法
|
|
2 |
陈加林
|
|
3 |
杨树生
|
|
4 |
詹先洪
|
|
5 |
裘菊珍
|
|
6 |
杨荣根
|
|
7 |
李明星
|
|
8 |
杨亚平
|
|
9 |
杨红梁
|
|
10 |
方盛宝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱月明; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 李明星; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 李永乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 罗德法; 证件号码: ******************; 职位: 理事长;姓名: 金水凤; 证件号码: ******************; 职位: 理事;
|
姓名: 孙永浩; 证件号码: ******************; 职位: 理事; [新增]姓名: 朱月明; 证件号码: ******************; 职位: 理事;姓名: 李士明; 证件号码: ******************; 职位: 理事; [新增]姓名: 李明星; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 李永乐; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 罗德法; 证件号码: ******************; 职位: 理事长;姓名: 金水凤; 证件号码: ******************; 职位: 理事;
|
2 | 2021-10-18 | 合作社成员信息备案 |
姓名: 吴勤娟等***人; 出资额: ***.****万; 百分比: **.****%; 企业名称: 浙江农资集团临安惠多利有限公司; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [退出]姓名: 黄亚民; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%; 企业名称: 临安市横畈供销合作社; 出资额: *万; 百分比: *.****%;姓名: 应松根; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%; [退出]姓名: 廖金花; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%; [退出]姓名: 蒋根宝; 出资额: *.****万; 百分比: *.****%; [退出]
|
姓名: 罗德法; 出资额: **.*万; 百分比: **.****%; [新增]姓名: 李士明; 出资额: *.*万; 百分比: *.***%; [新增]姓名: 朱月明; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 李永乐; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 李明星; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 邵叶成; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 王荣妙; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 蒋培刚; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 叶志英; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 应夏妹; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 李月琴; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 李永刚; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 杜静炎; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 杨国荣; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 王秋芳; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 陈祖华; 出资额: *万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 王土英; 出资额: *.*万; 百分比: *.***%; [新增]姓名: 王国民; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 章勤平; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 庞志良; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 李其; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 王春妹; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 王炳茂; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 王裕龙; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 裘菊珍; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 詹先洪; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 赵燕平; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 郎银才; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 郑忠明; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 陶承法; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 黄亚民; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%;姓名: 孙永浩; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 汪生江; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 王东祥; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 王永国; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 章胜利; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 翁际祥; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 胡金娥; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 葛松华; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 蒋培祥; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 蒋培荣; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 蒋玉刚; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 赵志根; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 金中良; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 高振民; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 黄桂国; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 任连娥; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 俞生华; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 倪生根; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 倪生龙; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 周贤章; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增]姓名: 宋后裕; 出资额: *.*万; 百分比: *.****%; [新增
|
3 | 2020-03-18 | 名称变更 |
临安市横畈竹笋专业合作社
|
杭州临安区横畈竹笋专业合作社
|
4 | 2020-03-18 | 住所变更 |
临安市横畈镇洪村村
|
浙江省杭州市临安区横畈镇洪村村
|
5 | 2020-03-18 | 联系电话变更 |
********
|
***********
|
6 | 2016-12-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330185NA000119X 组织机构代码证:682908111
|
统一社会信用代码:*****3
|
7 | 2014-08-20 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 组织收购、销售成员种植的竹笋;引进新技术、新品种;开展与农业生产经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。 ; 股东: 蒋根宝, 0.9352万; 廖金花, 0.9352万; 王裕龙, 0.9352万; 吴勤娟, 0.9352万; 应松根, 0.9352万; 张姣英, 0.9352万; 黄亚民, 2万; 罗德法, 23.6万; 沈建菊等78人, 86.7888万; 组织机构: 蒋培祥 职务: 执行监事; 李明星 职务: 理事; 罗德法 职务: 理事长; 庞志良 职务: 执行监事; 孙永浩 职务: 理事; 王君 职务: 理事; 王裕龙 职务: 理事;
|
一般经营项目: 组织收购、销售成员种植的竹笋、雷竹;引进新技术、新品种;开展与农业生产经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。 ; 股东: 临安市横畈供销合作社, 1万; 浙江农资集团临安惠多利有限公司, 5万; 蒋根宝, 0.9352万; 廖金花, 0.9352万; 应松根, 0.9352万; 黄亚民, 1.0929万; 吴勤娟等101人, 108.1015万; 组织机构: 金水凤 职务: 理事; 李明星 职务: 执行监事; 李永乐 职务: 执行监事; 罗德法 职务: 理事长; 朱月明 职务: 理事;
|