序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 6邱国华等248人 | 6.6686% | 3.3343万人民币 |
2 | 23费梅法等192人 | 5.163% | 2.5815万人民币 |
3 | 21陈阿狗等181人 | 4.8668% | 2.4334万人民币 |
4 | 3沈阿仙等179人 | 4.8134% | 2.4067万人民币 |
5 | 4徐松桥等177人 | 4.7598% | 2.3799万人民币 |
6 | 9沈祝火等160人 | 4.3024% | 2.1512万人民币 |
7 | 27费连法等156人 | 4.194% | 2.097万人民币 |
8 | 25梁荣明等147人 | 3.9524% | 1.9762万人民币 |
9 | 24闻金友等148人 | 3.952% | 1.976万人民币 |
10 | 7钟云堂等145人 | 3.8988% | 1.9494万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:776620282
|
统一社会信用代码:*****L
|
2 | 2015-01-05 |
卞子华:8.55股农龄股,苏文丽:11.29股人口股、12.54农龄股。
|
卞子华:0股,苏文丽:11.29股人口股、21.09农龄股。
|
|
3 | 2014-06-13 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 莫如法;一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资。;许可经营项目: 市场经营管理(市场名称登记证有效期至****年*月**日止)。;组织机构: 卞子春 职务: 监事;费国芳 职务: 监事;费元高 职务: 监事;何良文 职务: 董事;梁荣仙 职务: 董事;陆洪桂 职务: 监事;莫如法 职务: 董事长;沈永顺 职务: 监事会主席;翁顺洪 职务: 董事;姚士英 职务: 监事;姚卫东 职务: 董事;郑抗美 职务: 董事;朱祥福 职务: 监事;裘桂芳 职务: 副董事长;
|
法定代表人(负责人): 姚卫东;一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营;实业投资;市场经营管理。;许可经营项目: ;组织机构: 卞杭峰 职务: 监事会主席;卞子法 职务: 监事;费国芳 职务: 副董事长;何国平 职务: 监事;何良文 职务: 副董事长;姚卫东 职务: 董事长;
|
4 | 2012-02-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: ;
|
许可经营项目: 市场经营管理(市场名称登记证有效期至2016年2月29日止)。;
|
5 | 2007-12-11 | 名称变更 |
企业名称: 杭州市余杭区瓶窑镇长命村经济联合社;
行业: 零售业;
经营范围: 本村集体资产的投资、开****、租赁服务。;
注册号: ********048;
股东: 杭州市余杭区瓶窑镇长命村经济联合社, 50万;
组织机构:
|
企业名称: 杭州余杭长命股份经济合作社; 行业: 投资与资产管理; 经营范围: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资。; 注册号: ********; 股东: 22沈生法等56人, 0.7528万; 13吴汉仁等83人, 1.1158万; 5孙永铭等93人, 1.2504万; 2徐宝昌等100人, 1.3445万; 11任永兴等104人, 1.3982万; 17姚卫力等107人, 1.4254万; 8张文标等109人, 1.4656万; 12郑春松等110人, 1.4787万; 16何伟忠等110人, 1.4791万; 10任美林等111人, 1.4922万; 15嵇掌仙等113人, 1.5193万; 1周连顺等114人, 1.5327万; 18周永根等115人, 1.5459万; 26范元潮等117人, 1.573万; 28沈雪堂等132人, 1.7747万; 14吴继明等133人, 1.7882万; 20吴锡梅等139人, 1.8687万; 19翁兴龙等142人, 1.9092万; 7钟云堂等145人, 1.9494万; 24闻金友等148人, 1.976万; 25梁荣明等147人, 1.9762万; 27费连法等156人, 2.097万; 9沈祝火等160人, 2.1512万; 4徐松桥等177人, 2.3799万; 3沈阿仙等179人, 2.4067万; 21陈阿狗等181人, 2.4334万; 23费梅法等192人, 2.5815万; 6邱国华等248人, 3.3343万; 组织机构: 卞子春 职务: 监事; 费国芳 职务: 监事; 费元高 职务: 监事; 何良文 职务: 董事; 梁荣仙 职务: 董事;
|