序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨玉林等236人 | 11.69315% | 23.3863万人民币 |
2 | 郭永兴等181人 | 8.75915% | 17.5183万人民币 |
3 | 范正华等167人 | 7.8861% | 15.7722万人民币 |
4 | 闻宝根等165人 | 7.8002% | 15.6004万人民币 |
5 | 杨洪庆等162人 | 7.64275% | 15.2855万人民币 |
6 | 吴斌祥等164人 | 7.62845% | 15.2569万人民币 |
7 | 何法根等141人 | 6.82695% | 13.6539万人民币 |
8 | 南庄桥等143人 | 6.81265% | 13.6253万人民币 |
9 | 胡子连等138人 | 6.5979% | 13.1958万人民币 |
10 | 孟海荣等125人 | 6.2688% | 12.5376万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈建明
|
|
2 |
仲祖华
|
|
3 |
王盼丽
|
|
4 |
孟剑明
|
|
5 |
李华
|
|
6 |
范孝根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 仲祖华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚荣根; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 孟剑明; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 孟来根; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王盼丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 仲祖华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 孟剑明; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王盼丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 范孝根; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
2 | 2016-05-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:B00126148
|
统一社会信用代码:91330110B00126148M
|
3 | 2012-12-14 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州余杭区仁和镇洛阳村
法定代表人(负责人): 黄华
组织机构: 黄华 职务: 董事长 孟剑明 职务: 监事会主席 孟来根 职务: 监事 王盼丽 职务: 董事 姚荣根 职务: 监事 仲祖华 职务: 董事
电话:
|
住所: 杭州余杭区仁和街道洛阳村 法定代表人(负责人): 陈建明 组织机构: 陈建明 职务: 董事长 孟剑明 职务: 监事会主席 孟来根 职务: 监事 王盼丽 职务: 董事 姚荣根 职务: 监事 仲祖华 职务: 董事 电话:
|
4 | 2012-12-14 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州余杭区仁和镇洛阳村 法定代表人(负责人): 黄华 组织机构: 黄华 职务: 董事长 孟剑明 职务: 监事会主席 孟来根 职务: 监事 王盼丽 职务: 董事 姚荣根 职务: 监事 仲祖华 职务: 董事
|
住所: 杭州余杭区仁和街道洛阳村 法定代表人(负责人): 陈建明 组织机构: 陈建明 职务: 董事长 孟剑明 职务: 监事会主席 孟来根 职务: 监事 王盼丽 职务: 董事 姚荣根 职务: 监事 仲祖华 职务: 董事
|
5 | 2011-07-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 闻其生;营业期限: 2003-12-15 至 2023-12-14;组织机构: 孟剑明 职务: 董事;闻其生 职务: 董事长;闻荣华 职务: 董事;吴菊铨 职务: 监事;姚荣根 职务: 监事会主席;仲云松 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 黄华;营业期限: 2003-12-15 至 ;组织机构: 黄华 职务: 董事长;孟剑明 职务: 监事会主席;孟来根 职务: 监事;王盼丽 职务: 董事;姚荣根 职务: 监事;仲祖华 职务: 董事;
|
6 | 2007-12-21 | 名称变更 |
企业名称: 杭州市余杭区仁和镇洛阳村经济联合社;
行业: 零售业;
经营范围: 本村集体资产的投资、开****、租赁服务。*;
注册号: ********687;
营业期限: 2003-12-15 至 ;
股东: 杭州市余杭区仁和镇洛阳村经济联合社, 200万;
组织机构:
|
企业名称: 杭州余杭洛阳股份经济合作社; 行业: 投资与资产管理; 经营范围: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资。; 注册号: ********; 营业期限: 2003-12-15 至 2023-12-14; 股东: 沈春良等87人, 8.5588万; 闻雪根等115人, 11.4498万; 罗爱娥等117人, 11.9937万; 仲建华等125人, 12.1655万; 孟海荣等125人, 12.5376万; 胡子连等138人, 13.1958万; 南庄桥等143人, 13.6253万; 何法根等141人, 13.6539万; 吴斌祥等164人, 15.2569万; 杨洪庆等162人, 15.2855万; 闻宝根等165人, 15.6004万; 范正华等167人, 15.7722万; 郭永兴等181人, 17.5183万; 杨玉林等236人, 23.3863万; 组织机构: 孟剑明 职务: 董事; 闻其生 职务: 董事长; 闻荣华 职务: 董事; 吴菊铨 职务: 监事; 姚荣根 职务: 监事会主席; 仲云松 职务: 监事;
|