序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 100% | 5001.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕丽珍
|
|
2 |
陈启令
|
|
3 |
胡宇超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 佘砚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吕丽珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 齐郡; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 吕丽珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 胡宇超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈启令; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|
2 | 2019-01-25 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2019-01-25 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区瑞晶国际商务中心****室
|
浙江省杭州市江干区高德置地中心*幢****室
|
4 | 2018-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 佘砚; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吕丽珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 齐郡; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 佘砚; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吕丽珍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 梁立; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 齐郡; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理
|
5 | 2018-04-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2018-04-28 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-04-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%
|
姓名: 齐郡; 出资额: ***万; 百分比: *.***% [新增]企业名称: 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.***%
|
8 | 2017-03-14 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:户外运动产业方向的投资、咨询、策划;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。;
|
一般经营项目: 服务:户外运动产业方向的投资、咨询、策划;批****、零售:体育用品,百货;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。;
|