序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:92330110MA2AD6MM7H
|
2 | 2010-07-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈瑛;营业期限: 2006-11-10 至 2010-11-9;
|
法定代表人(负责人): 庞金富;营业期限: 2010-7-19 至 2014-7-18;
|
3 | 2010-06-17 | 集团编号升级 |
组成形式: ;注册号: *****74;
|
组成形式: ;注册号: *****;
|