序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王彪 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330109MA280MR93P
|
2 | 2016-12-14 |
注册号:********54068组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:********280MR93P
|
|
3 | 2013-09-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-6-11 至 2013-6-10;
|
营业期限: 2005-6-11 至 9999-9-9;
|
4 | 2010-12-27 | 变更注册号 |
注册号: *****12;
|
注册号: *****;
|
5 | 2005-03-29 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营起始日期:2001-06-12;经营截至日期:2005-06-11;
|
经营起始日期:2005-06-11;经营截至日期:2009-06-10;
|