序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江青年实验艺术团有限公司 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈艳
|
|
2 |
徐波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 法定代表人变更 |
黄德聪
|
沈艳
|
2 | 2022-07-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 屠灵华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 徐波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄德聪; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名:潘丽慧;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 徐波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈艳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 沈艳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名:楼晓君;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
3 | 2021-08-19 | 经营范围变更 |
许可项目:演出场所经营;演出经纪;电影放映;保健食品销售;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;会议及展览服务;摄影扩印服务;礼品花卉销售;礼仪服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);餐饮管理;市场营销策划;票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:演出场所经营;演出经纪;电影放映;餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:保健食品(预包装)销售;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;会议及展览服务;摄影扩印服务;礼品花卉销售;礼仪服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);餐饮管理;市场营销策划;票务代理服务;摄像及视频制作服务;停车场服务;物业管理;食品小作坊(三小行业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2021-06-15 | 经营范围变更 |
接待各类文艺演出,电影放映,摄影,会议服务,鲜花、工艺品、化妆品、百货的销售,定型包装食品的零售。
|
许可项目:演出场所经营;演出经纪;电影放映;保健食品销售;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;会议及展览服务;摄影扩印服务;礼品花卉销售;礼仪服务;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);餐饮管理;市场营销策划;票务代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2021-05-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江艺术职业学院资产经营有限责任公司; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 浙江青年实验艺术团有限公司; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2020-06-24 | 法定代表人变更 |
汤勇
|
黄德聪
|
7 | 2020-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 屠灵华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 汤勇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 屠灵华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄德聪; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|
8 | 2020-01-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江艺术职业学院; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 浙江艺术职业学院资产经营有限责任公司; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增]
|
9 | 2020-01-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汤勇; 证件号码: ******************; 职位: 负责人;
|
姓名: 屠灵华; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 徐波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 汤勇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
10 | 2020-01-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:汤勇;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王欢;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:吴彰颖;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:潘丽慧;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|