序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢剑江 | 90% | 45万元 |
2 | 徐旭峰 | 10% | 5万元 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2006-08-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 叶小珍;经营范围: 服务:审计、验资、清算、企业整体资产评估、单项资产评估、会计咨询、会计服务。;股东: 陶修兴, 5万;叶小珍, 5万;左仁心, 5万;叶小珍, 35万;
|
法定代表人(负责人): 卢剑江;经营范围: 服务:审计、验资、清算、企业整体资产评估、单项资产评估、会计咨询、会计服务,工程造价咨询,招投标代理。;股东: 徐旭峰, 5万;卢剑江, 45万;
|
2 | 2004-04-06 | 投资人(股权)变更 |
股东:叶小珍,35万;胡珍华,10万; [退出]陶修兴,5万
|
股东:叶小珍,40( + 14.28571% )万;左仁心,5万; [新增]陶修兴,5万
|
3 | 2003-10-13 | 投资人(股权)变更 |
股东:叶小珍,40万;胡珍华,10万
|
股东:叶小珍,35( - 12.5% )万;胡珍华,10万;陶修兴,5万 [新增]
|
4 | 2003-05-22 | 注册资本(金)变更 |
注册资本:0;
|
注册资本:50;
|