序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州钢铁集团有限公司 | 100% | 25000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑金荣
|
|
2 |
胡丽霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-23 | 法定代表人变更 |
袁阳
|
郑金荣
|
2 | 2022-03-23 | 联络员备案 |
原联络员姓名:樊安乐;原联络员固定电话:85035041;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****7
|
现联络员姓名:郭锋;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:*****9
|
3 | 2021-01-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-02-21
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2020-07-01 | 法定代表人变更 |
俞利权
|
袁阳
|
5 | 2019-03-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州钢铁集团公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 浙江杭钢国贸有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 杭州钢铁集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [名称变更]
|
6 | 2019-03-20 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2016-01-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72326
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********90597N
|
8 | 2016-01-13 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江杭钢国贸有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 杭州钢铁集团公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 杭州钢铁股份有限公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 浙江杭钢国贸有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 杭州钢铁集团公司; 出资额: *****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
9 | 2013-12-30 | 变更注册号 |
注册号: ********623
|
注册号: ********72326
|
10 | 2013-12-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄英杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 姜增平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 姜增平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 李立刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 于蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞利权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞利权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 张丁勤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 李立刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 于蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 俞利权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 张丁勤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|