序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-15 | 财务负责人 |
原财务负责人姓名:吴海洋;原财务负责人固定电话:*****;原财务负责人移动电话:*****;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:*****3
|
现财务负责人姓名:许静燕;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:*****;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:*****4
|
2 | 2017-05-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:668306704
|
统一社会信用代码:*****D
|
3 | 2017-05-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06704D
|
4 | 2017-05-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:丁弦弦;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:余建初;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:钱乙;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:********* ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:吴海洋;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
5 | 2017-05-05 | 负责人变更 |
屠宇飞 [退出]
|
陆江 [新增]
|
6 | 2012-07-24 | 负责人变更 |
石思奇 [退出]
|
屠宇飞 [新增]
|
7 | 2012-07-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
石思奇
|
屠宇飞
|
8 | 2012-01-19 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 在公司经营范围内开展经营活动。
|
9 | 2012-01-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳法人独资)分支机构
|
有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)
|
10 | 2008-12-23 | 负责人变更 |
洪光华 [退出]
|
石思奇 [新增]
|