序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡荣军 | 66.66667% | 10万人民币 |
2 | 蔡月尧 | 33.33333% | 5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-29 | 执行人委派代表变更 |
李世良
|
蔡荣军
|
2 | 2020-12-29 | 合伙人信息备案 |
姓名: 李世良(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **.****%; [退出]姓名: 李灵军; 出资额: *万; 百分比: **.****%; [退出]
|
姓名: 蔡荣军(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **.****%; [新增]姓名: 蔡月尧; 出资额: *万; 百分比: **.****%; [新增]
|
3 | 2020-12-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:俞海燕;原联络员固定电话:******** ***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:俞海燕;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蔡荣军;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:俞海燕;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-01-24 | 合伙人信息备案 |
姓名: 李世良(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **.****%姓名: 王忠根; 出资额: *万; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 李世良(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **.****%姓名: 李灵军; 出资额: *万; 百分比: **.****% [新增]
|
5 | 2019-01-21 | 企业类型变更 |
私营合伙企业
|
普通合伙企业
|
6 | 2019-01-21 | 经营范围变更 |
预制构件**
|
加工,制造:预制构件**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-01-21 | 名称变更 |
杭州萧山义盛灯塔预制厂
|
杭州萧山义盛灯塔预制厂(普通合伙)
|
8 | 2019-01-21 | 合伙人信息备案 |
姓名: 李世良(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: ***%
|
姓名: 李世良(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **.****%姓名: 王忠根; 出资额: *万; 百分比: **.****% [新增]
|
9 | 2016-11-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:X09266008
|
统一社会信用代码:91330100X092660082
|