序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 骆水忠等359人 | 13.36457% | 40.0937万人民币 |
2 | 杨永兴等304人 | 10.98607% | 32.9582万人民币 |
3 | 孙云昌等267人 | 9.8586% | 29.5758万人民币 |
4 | 姚见法等259人 | 9.04427% | 27.1328万人民币 |
5 | 孙金夫等235人 | 8.7727% | 26.3181万人民币 |
6 | 李高福等236人 | 8.6752% | 26.0256万人民币 |
7 | 郎田荣等234人 | 8.50553% | 25.5166万人民币 |
8 | 沈国春等228人 | 8.1578% | 24.4734万人民币 |
9 | 郎会明等213人 | 7.78197% | 23.3459万人民币 |
10 | 姚云龙等203人 | 7.61197% | 22.8359万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-22 | 章程备案 |
|
|
2 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
3 | 2015-03-26 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2015-03-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
5 | 2009-08-31 | 名称变更 |
|
|
6 | 2002-08-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|