序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州电力学校 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-10-28 | 变更注册号 |
注册号: *****41
|
注册号: *****
|
2 | 2013-10-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电力金具设计、研制、检测及有关技术咨询服务,电力金具的生产制造、批****、零售。
|
一般经营项目: 培训教研技术开****,培训软件、课件开****,培训服务(不含办班培训),培训教学设备的研****、设计及销售。
|
3 | 2013-10-25 | 注册资本(金)变更 |
50
|
200( + 300% )
|
4 | 2013-10-25 | 名称变更 |
浙江电力金具开****研究所
|
浙江华电培训教研技术开****研究所
|
5 | 2013-10-25 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 杭州电力学校; 出资额: 50; 百分比: 100%; 法人性质: 事业法人
|
企业名称: 杭州电力学校; 出资额: 200( + 300% ); 百分比: 100%; 法人性质: 事业法人
|
6 | 2013-10-25 | 行业代码变更 |
行业代码:7482
|
行业代码:7499
|
7 | 2007-01-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑新伟
|
顾建明
|
8 | 2007-01-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 徐林;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 负责人
|
姓名: 顾建明;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 负责人
|
9 | 2004-10-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐林
|
郑新伟
|
10 | 2002-04-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 刘 新;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
姓名: 徐林;证件名称: 身份证;证件号码: ;性别: 男;职务:
|