序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江浙旅投资有限责任公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许磊
|
|
2 |
葛文燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 经营范围变更 |
国内旅游业务、入境旅游业务(《旅行社业务经营许可证》)。 交通、旅游、汽车租赁信息服务,会务服务,票务服务(不含航空)。
|
许可项目:旅游业务;食品互联网销售;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:票务代理服务;旅客票务代理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);信息技术咨询服务;鞋帽零售;食用农产品零售;体育用品及器材零售;日用品销售;办公设备耗材销售;个人卫生用品销售;化妆品零售;针纺织品销售;礼品花卉销售;农副产品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;日用百货销售;箱包销售;玩具、动漫及游艺用品销售;家用电器销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2016-09-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江浙旅置业有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 浙江浙旅投资有限责任公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
3 | 2016-07-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江外事旅游汽车有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 浙江浙旅置业有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
4 | 2016-07-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈航宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 董颂明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 韩肖敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 贾跃千; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陆炳荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王渭清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 葛文燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 许磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 许磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
5 | 2016-07-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王渭清
|
许磊
|
6 | 2016-07-07 | 组织机构变更 |
姓名: 陈航宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 董颂明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 韩肖敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 贾跃千; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陆炳荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王渭清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 葛文燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 许磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 许磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
7 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72633
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********729017
|