序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浪木电器集团有限公司 | 30% | 9000.0万人民币 |
2 | 宁波太平洋包装带有限公司 | 10% | 3000.0万人民币 |
3 | 周鼎捷 | 10% | 3000.0万人民币 |
4 | 徐幼定 | 9% | 2700.0万人民币 |
5 | 宁波佳明燃气阀门有限公司 | 8% | 2400.0万人民币 |
6 | 慈溪市晨凯制动器有限公司 | 8% | 2400.0万人民币 |
7 | 宁波锦兴制冷器件有限公司 | 7% | 2100.0万人民币 |
8 | 宁波飞乐锁具有限公司 | 7% | 2100.0万人民币 |
9 | 慈溪市虹宇电器有限公司 | 5% | 1500.0万人民币 |
10 | 徐美丽 | 4% | 1200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯国平
|
|
2 |
陈正达
|
|
3 |
丁戎江
|
|
4 |
王天慧
|
|
5 |
周国南
|
|
6 |
岑孟达
|
|
7 |
徐幼定
|
|
8 |
王家明
|
|
9 |
孙永权
|
|
10 |
孙维孟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-18 | 住所变更 |
浙江省宁波市慈溪市白沙路街道人和路***、***号(浪木大厦)
|
浙江省宁波市慈溪市白沙路街道浪木大厦(**-*-**)室
|
2 | 2020-09-18 | 章程修正案备案 |
|
详见章程修正案。
|
3 | 2018-09-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁戎江; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 冯国平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 冯赞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周国南; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 周国南; 证件号码: ***************; 职位: 总经理姓名: 周国强; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 周国飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 孙永权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 孙维孟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 岑孟达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐幼定; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王先治; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 王天慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王家明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 罗迪荧; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈正达; 证件号码: ***************; 职位: 董事
|
姓名: 丁戎江; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 冯国平; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 冯赞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 周国南; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 周国南; 证件号码: ***************; 职位: 总经理姓名: 孙永权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 孙维孟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 岑孟达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐幼定; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王天慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王家明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 罗迪荧; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈正达; 证件号码: ***************; 职位: 董事
|
4 | 2017-08-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********63457组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********92887K
|
5 | 2014-04-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈正达; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁戎江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 冯赞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 罗迪荧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙维孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王家明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王天慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王先治; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐幼定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周国强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑孟达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈正达; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁戎江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 冯赞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 罗迪荧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙维孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王家明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王天慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王先治; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐幼定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑孟达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
6 | 2014-04-16 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 慈溪市浒山街道嘉和名苑新城大道***号、***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:慈溪市
|
住所: 慈溪市白沙路街道人和路***、***号(浪木大厦) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:慈溪市
|
7 | 2014-04-16 | 组织机构变更 |
姓名: 陈正达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁戎江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 冯赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 罗迪荧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙维孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王家明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王天慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王先治; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐幼定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑孟达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈正达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁戎江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 冯赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 罗迪荧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙维孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王家明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王天慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王先治; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐幼定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑孟达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
8 | 2014-03-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈正达; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁戎江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯赞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 罗迪荧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙维孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王家明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王天慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王先治; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐幼定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑孟达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 陈正达; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁戎江; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 冯赞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 罗迪荧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙维孟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王家明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王天慧; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王先治; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐幼定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周国强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑孟达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
9 | 2014-03-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
岑孟达
|
冯国平
|
10 | 2014-03-18 | 组织机构变更 |
姓名: 陈正达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁戎江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 罗迪荧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙维孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王家明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王天慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王先治; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐幼定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑孟达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 陈正达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁戎江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 冯国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 冯赞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 罗迪荧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙维孟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王家明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王天慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王先治; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐幼定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 周国飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周国南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 周国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑孟达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|