序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波韵升股份有限公司; 出资额: *****.*万; 百分比: **.****%; 企业名称: 宁波韵升投资有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 宁波韵升股份有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%; 企业名称: 宁波韵升投资有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: *.****%;
|
2 | 2021-10-28 | 注册资本(金)变更 |
*****.**
|
****.**
|
3 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨军;姓名: 周建明; 证件号码: ***************; 职位: 董事; 姓名: 周建明; 证件号码: ***************; 职位: 总经理; 姓名: 应莱; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 徐文正; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 朱黎明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ***************; 职位: 董事; 姓名: 竺百婴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 欧阳习科; 姓名: 毛应才*; 姓名: 毛应才*; 姓名: 杨军;姓名: 朱峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ***************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2020-08-18 | 法定代表人变更 |
徐文正
|
毛应才
|
5 | 2020-08-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波韵升股份有限公司; 出资额: *****.*万; 百分比: **.****%; 企业名称: 宁波韵升投资有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 宁波韵升股份有限公司; 出资额: *****.*万; 百分比: **.****%; 企业名称: 宁波韵升投资有限公司; 出资额: ****.**万; 百分比: *.****%;
|
6 | 2016-09-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330216000000234 组织机构代码证:256104313
|
统一社会信用代码:91330201256104313X
|
7 | 2012-04-25 | - |
徐文正,杨军,周建明,胡勇,应莱,朱黎明,周建明
|
徐文正,杨军,周建明,竺百婴,应莱,朱黎明,周建明
|
8 | 2011-11-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2002-3-22 至 2011-12-12
|
营业期限: 1995-12-13 至 2031-12-12
|
9 | 2008-10-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
职务: 董事长姓名: 杨军;姓名: 胡勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴建新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应莱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱黎明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 董事长姓名: 杨军;姓名: 胡勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐文正; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应莱; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱黎明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2008-10-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴建新
|
徐文正
|