序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡海燕 | 60% | 60万人民币 |
2 | 王孟涌 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡海燕
|
|
2 |
王孟涌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波市江北中达物流有限公司宁海办事处
|
胡恩军 | 2006-07-07 |
2 |
宁波市江北中达物流有限公司重庆分公司
|
周顺根 | 2005-11-17 |
3 |
宁波市江北中达物流有限公司慈溪分公司
|
周顺根 | 2005-11-03 |
4 |
宁波市江北中达物流有限公司常洪分公司
|
周顺根 | 2004-04-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****M
|
2 | 2015-12-07 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 货运:普通货运;站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)
|
一般经营项目:
|
3 | 2015-12-07 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 货运:普通货运;站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)。
|
4 | 2015-06-03 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
5 | 2015-06-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王孟涌; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 胡海燕; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 王孟涌; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 胡海燕; 出资额: **; 百分比: **%
|
6 | 2015-06-03 | 注册资本(金)变更 |
30
|
100( + 233.33333% )
|
7 | 2015-04-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡海燕; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 史亚芬; 出资额: *; 百分比: **.****% [退出]姓名: 周顺根; 出资额: **; 百分比: **.****% [退出]姓名: 王孟涌; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 王孟涌; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 胡海燕; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2015-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 史亚芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周顺根; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 胡海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 胡海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王孟涌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2015-04-22 | 组织机构变更 |
姓名: 胡海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 史亚芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周顺根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 胡海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 胡海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王孟涌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2015-04-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 货运:普通货运;站场:货运站(场)经营(货运配载、货运代理、仓储理货)
|