序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江新亮 | 60% | 35.34万人民币 |
2 | 陈福根 | 10% | 5.89万人民币 |
3 | 陈忠海 | 10% | 5.89万人民币 |
4 | 董惠娟 | 10% | 5.89万人民币 |
5 | 江新法 | 10% | 5.89万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:144238018
|
统一社会信用代码:*****3
|
2 | 2016-11-15 |
注册号:********57095组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********380183
|
|
3 | 2013-05-30 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈福根; 出资额: 5.89; 百分比: 9.3492%姓名: 陈忠海; 出资额: 5.89; 百分比: 9.3492%姓名: 胡甬潮; 出资额: 5.89; 百分比: 9.3492% [退出]姓名: 江新法; 出资额: 5.89; 百分比: 9.3492%姓名: 江新亮; 出资额: 35.34; 百分比: 56.0952%
|
姓名: 陈福根; 出资额: 5.89; 百分比: 9.3492%姓名: 陈忠海; 出资额: 5.89; 百分比: 9.3492%姓名: 董惠娟; 出资额: 5.89; 百分比: 9.3492% [新增]姓名: 江新法; 出资额: 5.89; 百分比: 9.3492%姓名: 江新亮; 出资额: 35.34; 百分比: 56.0952%
|
4 | 2013-05-30 | 组织机构变更 |
姓名: 胡甬潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 江新亮(厂长、法定代表人); 证件名称: ; 证件号码: ********71031; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 董惠娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 江新亮(厂长、法定代表人); 证件名称: ; 证件号码: ********71031; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
5 | 2013-05-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 大闸北路89号(江北顺泰运输中转站内) 邮政编码: 315020 电话: ********住所所在行政区划:甬江街道
|
住所: 江北区庄桥街道梅林 邮政编码: 315020 电话: ********住所所在行政区划:庄桥街道
|
6 | 2010-09-17 | 变更注册号 |
注册号: *****64
|
注册号: *****
|
7 | 2010-09-14 | 组织机构变更 |
姓名: 胡甬潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 江新亮(厂长、法定代表人); 证件名称: ; 证件号码: ********71031; 性别: 男性; 职务: 其他人员
|
姓名: 胡甬潮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 江新亮(厂长、法定代表人); 证件名称: ; 证件号码: ********71031; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2001-07-19 | 其他变更 |
无
|
变更:经营地址
|