序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪明 | 80% | 240万人民币 |
2 | 吕安平 | 20% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪明
|
|
2 |
吕安平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
慈溪繁兴航空服务有限公司余姚姚北分公司
|
吕安平 | 2009-10-26 |
2 |
慈溪繁兴航空服务有限公司余姚分公司
|
陈林芳 | 2008-09-10 |
3 |
慈溪繁兴航空服务有限公司观城分公司
|
吕安平 | 2007-12-25 |
4 |
慈溪繁兴航空服务有限公司周巷分公司
|
吕安平 | 2006-03-24 |
5 |
慈溪繁兴航空服务有限公司海曙办事处
|
徐科科 | 2001-03-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-01-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-06-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********67120
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********597983
|
3 | 2014-12-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 倪明; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 倪传圆; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 吕安平; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 倪明; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2014-12-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪传圆; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 倪传圆; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 倪明; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 吕安平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 倪明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 倪明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
5 | 2014-12-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 汽车货运(有效期至2013年6月11日);航空意外伤害保险代理(有效期到2012年6月10日)。
|
许可经营项目: 汽车货运;航空意外伤害保险代理(以上项目在许可证件有效期内经营)。
|
6 | 2014-12-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
倪传圆
|
倪明
|
7 | 2014-12-22 | 组织机构变更 |
姓名: 倪传圆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 倪传圆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 倪明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 吕安平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 倪明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 倪明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2010-04-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:飞机票代售;航空货物运输代理;火车票代售;许可经营项目:汽车货运(有效期至2010年08月27日);航空意外伤害保险代理(有效期到2010年2月12日)。
|
一般经营项目: 飞机票代售;航空货物运输代理;火车票代售。
|
9 | 2010-04-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 汽车货运(有效期至2013年6月11日);航空意外伤害保险代理(有效期到2012年6月10日)。
|
10 | 2009-03-03 | 住所变更 |
住所: 慈溪市浒山街道寺山路***-***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:浒山街道
|
住所: 慈溪市浒山街道浒山路***号、***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:浒山街道
|