序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵淑亚 | 80% | 400万人民币 |
2 | 郑丽萍 | 10% | 50万人民币 |
3 | 郑黎珍 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵淑亚
|
|
2 |
郑黎珍
|
|
3 |
郑丽萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********40646K
|
2 | 2015-05-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2005-05-13 至 2015-05-12
|
营业期限: 2005-05-13 至
|
3 | 2013-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵淑亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑黎亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 郑黎珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 邵淑亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑黎珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑丽萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
4 | 2013-04-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑黎珍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 邵淑亚; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 郑黎珍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 郑丽萍; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 邵淑亚; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2013-04-02 | 住所变更 |
住所: 海曙区碶闸街**号<*-**><*-**> 邮政编码: ****** 电话: ******** ********住所所在行政区划:江厦街道
|
住所: 海曙区中山东路***号*-**室 邮政编码: ****** 电话: ******** ********住所所在行政区划:鼓楼街道
|
6 | 2013-04-02 | 组织机构变更 |
姓名: 邵淑亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑黎亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 郑黎珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 邵淑亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑黎珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 郑丽萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2012-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵淑亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑黎亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑黎珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 邵淑亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑黎亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑黎珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2012-05-22 | 住所变更 |
住所: 海曙区华楼巷**号天一豪景B座*-**室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:宁波市海曙区
|
住所: 海曙区碶闸街**号<*-**><*-**> 邮政编码: ****** 电话: ******** ********住所所在行政区划:江厦街道
|
9 | 2012-05-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: :海上、航空、陆路国际货运代理业务;普通货物仓储
|
一般经营项目: 海上、航空、陆路国际货运代理业务;普通货物仓储。
|
10 | 2012-05-22 | 组织机构变更 |
姓名: 邵淑亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑黎亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 郑黎珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 邵淑亚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 郑黎亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑黎珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|