序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波青少年宫 | 100% | 12.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙福昌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐蓓蓓;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:陈玲娣;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:***************
|
现联络员姓名:屠倩;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李鹏;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-07-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:254076902
|
统一社会信用代码:*****3
|
3 | 2013-09-22 | 变更注册号 |
注册号: ********543
|
注册号: ********88489
|
4 | 2001-03-26 | 其他变更 |
无
|
变更:变更
|
5 | 2000-03-20 | 其他变更 |
无
|
变更:变更
|
6 | 1998-05-29 | 其他变更 |
无
|
变更:变更
|