序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋建华 | 53.6% | 3.752万人民币 |
2 | 葛月芬 | 46.4% | 3.248万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****9
|
2 | 2011-03-15 | 变更注册号 |
注册号: *****04
|
注册号: *****
|
3 | 2002-08-15 | 其他变更 |
无
|
变更:地址、期限
|
4 | 2000-03-16 | 其他变更 |
无
|
变更:期限。
|