序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周翔 | 100% | 280.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周翔
|
|
2 |
楼惠莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-09 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-03-09 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2016-08-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2016-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2016-04-20 | 投资人(股权)备案 |
|
|
6 | 2016-04-20 | 企业类型变更 |
|
|
7 | 2013-05-23 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2012-04-25 | 一般经营项目变更 |
|
|