序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆燕玉 | 50% | 250万人民币 |
2 | 袁士平 | 50% | 250万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-01-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-11-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆燕玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陆燕玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 袁士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陆玉娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陆玉娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 袁士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2016-11-22 | 组织机构变更 |
姓名: 陆燕玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陆燕玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]姓名: 袁士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陆玉娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陆玉娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 袁士平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2016-11-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆燕玉
|
陆玉娣
|
5 | 2016-08-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********241779
|
6 | 2012-12-31 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2011-01-17 至 2013-01-16
|
营业期限: 2011-01-17 至 2021-01-16
|