序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波开投蓝城投资开****集团有限公司 | 85% | 36975.0万人民币 |
2 | 宁波舜建集团有限公司 | 15% | 6525.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈健
|
|
2 |
张辉
|
|
3 |
王微微
|
|
4 |
陈军军
|
|
5 |
邹永生
|
|
6 |
周波
|
|
7 |
符为众
|
|
8 |
倪霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱聪颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王微微; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 符为众; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈军军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 倪霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 周波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王微微; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 符为众; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈军军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-07-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴兵林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王微微; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 符为众; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈军军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 倪霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱聪颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王微微; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 符为众; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈军军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2021-07-09 | 章程修正案备案 |
|
章程第五章第二十一条变更
|
4 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴兵林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张世生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王微微; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 符为众; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈军军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 倪霞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴兵林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王微微; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 符为众; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 邹永生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈健; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈军军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-11-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波开投蓝城投资开****有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波舜建集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 宁波开投蓝城投资开****集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%; [名称变更]企业名称: 宁波舜建集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
6 | 2019-10-27 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
7 | 2019-10-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波开投蓝城投资开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波舜建集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 宁波开投蓝城投资开****有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波舜建集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
8 | 2019-10-27 | 住所变更 |
浙江省余姚市金型西路***号
|
浙江省余姚市南雷南路***号中模国际大厦****(自主申报)
|